Barbara Rhyner-Rhyner
wohnhaft in Elm, aus Glarus Süd Aktuelle Mandate: Genossenschaft Tschinglenbahn Elm Verbundene Personen: Hans Peter Aschwanden, Tobias Rhyner, Rudolf Elmer und mehr So bleiben Sie über "Barbara Rhyner-Rhyner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Barbara Rhyner-Rhyner"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Barbara Rhyner-Rhyner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Barbara Rhyner-Rhyner"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Barbara Rhyner-Rhyner leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Barbara Rhyner-Rhyner arbeiten
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Privatpersonen mit dem Namen Barbara Rhyner-Rhyner
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Barbara Rhyner-Rhyner
Publikationsnummer: 7142106, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Genossenschaft für Sonnenenergieanlagen Sernftal (GSS), in Glarus Süd, CH-160.5.002.605-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2011, S. 0, Publ. 6156454).
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung/Nachschusspflicht: Die Mitglieder haften einzig mit den einbezahlten Genossenschaftsanteilen;
jede persönliche Haftung oder Nachschusspflicht ist ausgeschlossen.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Namenanteilschein zu CHF 500.-- zu übernehmen.].Mit Erklärung vom 27.12.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei-Marti, Walter, von Winterthur, in Matt (Glarus Süd), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rhyner-Rhyner, Barbara, von Glarus Süd, in Elm (Glarus Süd), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bäbler, Marco, von Glarus Süd, in Linthal (Glarus Süd), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reichenbach, Markus, von Lauenen, in Elm (Glarus Süd), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kohler, Rolf, von Pfäfers, in Linthal (Glarus Süd), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 6156454, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Genossenschaft für Sonnenenergieanlagen Sernftal (GSS), in Matt, CH-160.5.002.605-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 85 vom 06.05.2003, S. 7, Publ. 978156).
Sitz neu:
Glarus Süd. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Mitlödi, Schwändi, Sool, Schwanden, Haslen, Luchsingen, Betschwanden, Rüti, Braunwald, Linthal, Engi, Matt und Elm zur Einheitsgemeinde Glarus Süd, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Süd von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zentner, Peter, von Glarus Süd, in Matt (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Elm, in Matt];
Frei-Marti, Walter, von Winterthur, in Matt (Glarus Süd), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Matt];
Marti, Kaspar, von Glarus Süd, in Engi (Glarus Süd), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Engi, in Engi];
Schegg-Marti, Hans, von Berneck, in Matt (Glarus Süd), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Matt];
Blumer-Vital, Hans, von Glarus Süd, in Schwanden GL (Glarus Süd), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Schwanden GL und Nidfurn, in Schwanden GL];
Hösli-Rhyner, Jürg, von Glarus Süd, in Schwanden GL (Glarus Süd), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Schwanden GL, in Schwanden GL];
Rhyner-Rhyner, Barbara, von Glarus Süd, in Elm (Glarus Süd), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Elm, in Elm].